5108
01.02.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 10.08.2023 | Renáta Segešová | 10.11.1973 | Slovenská republika | Javorinská 1951/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | Nie |
11.08.2017 - 23.02.2024 | Ing. Petr Lebeda | 03.11.1958 | Česká republika | Horní Lhota 74, 76323 Horní Lhota, Česká republika | Nie |
11.08.2017 - 09.08.2023 | Ing. Luboš Pelánek | 13.11.1957 | Česká republika | Lužné 997, 76326 Luhačovice, Česká republika | Nie |
01.02.2017 - 10.08.2017 | Ing. Petr Lebeda | Česká republika | Horní Lhota 74, 76323 Lhota u Luhačovic, Česká republika | Nie | |
01.02.2017 - 10.08.2017 | Luboš Pelánek | Česká republika | Lužné 997, 76326 Luhačovice, Česká republika | Nie | |
01.02.2017 - 10.08.2017 | Ing. Antonín Šedek | Česká republika | Nerudova 310, 79812 Kralice na Hané, Česká republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
16.08.2024 | 30.06.2024 | iný dôvod |
05.02.2023 | 05.01.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.08.2022 | 30.06.2022 | v súvislosti s plnením zo zmluvy |
04.02.2022 | 04.02.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
06.08.2021 | 30.06.2021 | v súvislosti s plnením zo zmluvy |
15.02.2021 | 15.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
28.08.2020 | 30.06.2020 | v súvislosti s plnením zo zmluvy |
22.01.2020 | 31.12.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
28.02.2019 | 27.02.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
24.08.2018 | 30.06.2018 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
08.03.2018 | 31.12.2017 | v súvislosti s plnením zo zmluvy |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
23.09.2024
24.09.2024