9604
01.02.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 21.10.2022 | Ing. Bernard Bagín | 21.08.1976 | Slovenská republika | Janka Palu 34/44, 91441 Nemšová, Slovenská republika | Nie |
Od 21.10.2022 | Bc. Radoslav Suláni | 17.12.1979 | Slovenská republika | Petzwalova 545/15, 949 11 Nitra, Slovenská republika | Nie |
29.06.2017 - 20.10.2022 | Ing. Bernard Bagín | 21.08.1976 | Slovenská republika | Janka Palu 33/46, 91441 Nemšová, Slovenská republika | Nie |
29.06.2017 - 20.10.2022 | Ing. Marián Sirotný | 16.06.1971 | Slovenská republika | Hurbanova 6831/43, 91101 Trenčín, Slovenská republika | Nie |
01.02.2017 - 28.06.2017 | Ing. Bernard Bagín | Slovenská republika | Janka Palu 33/46, 91441 Nemšová, Slovenská republika | Nie | |
01.02.2017 - 28.06.2017 | Ing. Marián Sirotný | Slovenská republika | Hurbanova 6831/43, 91101 Trenčín, Slovenská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
25.06.2024 | 25.06.2024 | iný dôvod |
23.01.2024 | 23.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
27.06.2023 | 27.06.2023 | iný dôvod |
19.01.2023 | 19.01.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
27.01.2022 | 27.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
28.07.2021 | 28.07.2021 | v súvislosti s plnením zo zmluvy |
03.02.2021 | 02.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
30.06.2020 | 29.06.2020 | iný dôvod |
21.01.2020 | 20.01.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
30.07.2019 | 14.07.2019 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
16.01.2019 | 14.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
24.08.2018 | 17.08.2018 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
03.01.2018 | 02.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
19.09.2024
20.09.2024