6001
01.02.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 24.09.2024 | Dorthe Lund Kaack | 10.09.1979 | Dánske kráľovstvo | Moltkesvej 4, 5000 Odense C, Dánske kráľovstvo | Nie |
Od 25.06.2022 | Solvejg Tønning Sørensen | 23.05.1960 | Dánske kráľovstvo | Møllehøjvænget 51, Sønder Nærå, 5792 Årslev, Dánske kráľovstvo | Nie |
25.06.2022 - 12.03.2024 | Nina Østergaard Borris | 28.09.1983 | Dánske kráľovstvo | Gl Strandvej 57A, Strib, 5500 Middelfart, Dánske kráľovstvo | Nie |
Od 09.12.2021 | Bjørn Thorsen | 12.05.1973 | Nemecká spolková republika | Strandhuse 5, 5700 Svendborg, Dánske kráľovstvo | Nie |
Od 25.07.2020 | Ann Louise Orbesen | 24.07.1972 | Dánske kráľovstvo | Hannebjergvej 10, 2960 Rungsted Kyst, Dánske kráľovstvo | Nie |
Od 04.02.2020 | Søren Borregaard | 22.01.1973 | Dánske kráľovstvo | Tidseltoft 19, 7100 Vejle, Dánske kráľovstvo | Nie |
04.02.2020 - 24.06.2022 | Jens Flesner Kristiansen | 29.04.1968 | Dánske kráľovstvo | H.C. Ørsteds Vej, 01. tv. 46, 1879 Frederiksberg C, Dánske kráľovstvo | Nie |
Od 01.08.2017 | Uffe Tønning Hansen | 13.06.1958 | Dánske kráľovstvo | Åvangen 96, 5750 Ringe, Dánske kráľovstvo | Nie |
Od 01.08.2017 | Jens Mortensen | 12.03.1962 | Dánske kráľovstvo | Høgevej, Nordenhuse 6, 5800 Nyborg, Dánske kráľovstvo | Nie |
01.08.2017 - 24.06.2022 | Solvejg Tønning Sørensen | 23.05.1960 | Dánske kráľovstvo | Kobberbæksvej 31A, 5700 Svendborg, Dánske kráľovstvo | Nie |
01.08.2017 - 15.07.2021 | Finn Buus Nielsen | 11.06.1949 | Dánske kráľovstvo | Hindsholmvej 20, 5300 Kerteminde, Dánske kráľovstvo | Nie |
01.08.2017 - 03.02.2020 | Jens Flesner Kristiansen | 29.04.1968 | Dánske kráľovstvo | H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46, 1879 Frederiksberg, Dánske kráľovstvo | Nie |
01.08.2017 - 03.02.2020 | Søren Klarskov Vilby | 07.07.1965 | Dánske kráľovstvo | Hans Appels Vej, Hjallese 7, 5260 Odense S, Dánske kráľovstvo | Nie |
01.08.2017 - 03.02.2020 | Søren Borregaard | 22.01.1973 | Dánske kráľovstvo | GI Højenvej 105, 7100 Vejle, Dánske kráľovstvo | Nie |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Uffe Tonning Hansen | Dánske kráľovstvo | Avangen 96, 5750 Ringe, Dánske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Soren Klarskov Vilby | Dánske kráľovstvo | Hans Appels Vej 7, 5260 Odense, Dánske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Peter Schak Larsen | Dánske kráľovstvo | Sadolinsgade 9, 5000 Odense, Dánske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Ib Thrane | Dánske kráľovstvo | Sadolinsvaenget 4, 5230 Odense, Dánske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Finn Buus Nielsen | Dánske kráľovstvo | Hindsholmvej 20, 5300 Kerteminde, Dánske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Jens Mortensen | Dánske kráľovstvo | Hogevej 6, Nordenhuse, 5800 Nyborg, Dánske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Ing. Slavomír Faško | Slovenská republika | Sadová 3003/7, 91601 Stará Turá, Slovenská republika | Nie | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Ing. Juraj Jakeš | Slovenská republika | L. Novomeského 2695/1, 91180 Trenčín, Slovenská republika | Nie | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Róbert Vasil | Slovenská republika | A. Hlinku 2330/2, 96001 Zvolen, Slovenská republika | Áno | |
01.02.2017 - 31.07.2017 | Ján Gubčo | Slovenská republika | Jesenská 572/18, 96001 Zvolen, Slovenská republika | Nie |
Platnosť údajov | Meno a priezvisko |
---|---|
Od 23.12.2022 | Ing. Vladimír Maňka |
Od 31.05.2023 | Ing. Mgr. Lukáš Richtárech MHA |
Od 31.05.2023 | doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik PhD. |
Od 31.05.2023 | Bc. Dušan Košík |
Od 19.10.2023 | Matej Snopko |
31.05.2023 - 18.10.2023 | Ing. Ján Jurný |
01.08.2017 - 22.12.2022 | Ing. Lenka Balkovičová |
01.08.2017 - 22.12.2022 | Róbert Vasil |
03.07.2019 - 22.12.2022 | Ing. Dušan Hruška |
03.07.2019 - 22.12.2022 | Peter Hričina |
16.07.2021 - 22.12.2022 | Ing. Michal Hybský |
03.07.2019 - 15.07.2021 | Michal Hybský |
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
02.07.2024 | 02.07.2024 | iný dôvod |
03.01.2024 | 03.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
30.06.2023 | 30.06.2023 | iný dôvod |
02.01.2023 | 02.01.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.07.2022 | 01.07.2022 | iný dôvod |
06.01.2022 | 05.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.07.2021 | 30.06.2021 | iný dôvod |
05.01.2021 | 04.01.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.07.2020 | 30.06.2020 | iný dôvod |
03.01.2020 | 02.01.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.07.2019 | 30.06.2019 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
04.01.2019 | 03.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
04.07.2018 | 03.07.2018 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
09.01.2018 | 09.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
23.09.2024 | 2 PRe/1141/2024 | Verifikačný dokument Otvoriť |
12.03.2024 | 11PRe/554/2024 | Verifikačný dokument Otvoriť |
18.10.2023 | 9 PRe/1118/2023 | Verifikačný dokument Otvoriť |
30.05.2023 | 10PRe/501/2023 | Verifikačný dokument Otvoriť |
22.12.2022 | 4 PRe/1443/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
24.06.2022 | 2 PRe/661/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
08.12.2021 | 4 PRe/1253/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
15.07.2021 | 13PRe/912/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
24.07.2020 | 13PRe/946/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
03.02.2020 | 12PRe/225/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
02.07.2019 | 8 PRe/896/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
22.12.2017 | 10PRe/1684/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
31.07.2017 | 5 PRe/868/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
26.09.2024
27.09.2024