22254
09.02.2018
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 13.03.2021 | Ing. Tomáš Kandra | 26.06.1983 | Slovenská republika | Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika | Nie |
08.11.2019 - 15.11.2019 | Ing. Anežka Dorušincová | 09.03.1972 | Slovenská republika | Hlavná 1433/62, 05801 Poprad, Slovenská republika | Nie |
12.09.2019 - 15.11.2019 | Ing. Tomáš Kandra | 26.06.1983 | Slovenská republika | Pribišova 291/8, 05302 Spišský Hrhov, Slovenská republika | Nie |
06.11.2018 - 15.11.2019 | Veronica Ribas Ignelzi | 27.06.1984 | Brazílska federatívna republika | Rua Rezende 115, 89222140 Joinville, Brazílska federatívna republika | Nie |
03.07.2018 - 15.11.2019 | Ing. Daniel Bekeš | 21.08.1984 | Slovenská republika | Ždiar 103, 05955 Ždiar, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 12.03.2021 | Marcelo Borba | 18.03.1975 | Brazílska federatívna republika | Vincenta Hložníka 3542/4, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 15.11.2019 | Ing. Peter Marhefka PhD. | 07.02.1978 | Slovenská republika | F. Urbánka 19, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 15.11.2019 | Ing. Radúz Toporcer | 05.01.1978 | Slovenská republika | Fraňa Kráľa 2544/14, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 15.11.2019 | Cesar Schmitt | 31.12.1964 | Brazílska federatívna republika | Rua Pernambuco 200, 89202142 Joinville, Brazílska federatívna republika | Nie |
09.02.2018 - 11.09.2019 | Ing. Tomáš Kandra | 26.06.1983 | Slovenská republika | Pribišova 291/8, 05302 Spišský Hrhov, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 21.08.2019 | Ing. Štefan Leibiczer | 19.08.1975 | Slovenská republika | Muráňska 3430/1A, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 11.12.2018 | Ing. Ján Vajda | 31.07.1983 | Slovenská republika | Trieda SNP 207/42, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 05.11.2018 | Ing. Branislav Poliak | 02.04.1980 | Slovenská republika | Marka Čulena 47, 08001 Prešov, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 02.07.2018 | Ing. Alfréd Pohly | 10.05.1979 | Slovenská republika | Filinského 54/7, 05301 Harichovce, Slovenská republika | Nie |
09.02.2018 - 09.05.2018 | Edson Tadayoshi Honma | 25.07.1978 | Brazílska federatívna republika | R Otto Benack Casa 2 CV Roma, Bom Retiro 00230, 89222-550 Joinville, Brazílska federatívna republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
29.02.2024 | 31.12.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
22.02.2023 | 22.02.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
21.01.2022 | 21.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
10.02.2021 | 09.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
26.02.2020 | 25.02.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
13.03.2019 | 12.03.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
12.03.2021 | 9 PNre/65/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
15.11.2019 | 11PRe/770/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
07.11.2019 | 13PRe/472/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
11.09.2019 | 8 PRe/1021/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
21.08.2019 | 1 PRe/489/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
11.12.2018 | 7 PRe/1213/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
05.11.2018 | 3 PRe/1161/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
02.07.2018 | 10PRe/700/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
09.05.2018 | 6 PRe/509/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
08.02.2018 | 7 PRe/169/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
19.09.2024
20.09.2024