20869
23.11.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 23.11.2017 | Juan Maria Riberas Mera | 06.10.1968 | Španielske kráľovstvo | C/Prolongación De Embajadores 0, 28012 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie |
Od 23.11.2017 | Francisco José Riberas Mera | 01.06.1964 | Španielske kráľovstvo | C/Alfonso XII 16, 28014 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
03.02.2022 | 01.02.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
11.05.2021 | 31.12.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
22.07.2020 | 21.07.2020 | v súvislosti s plnením zo zmluvy |
22.07.2020 | 01.01.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
28.03.2019 | 01.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
10.11.2018 | 09.11.2018 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
23.02.2018 | 23.02.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
22.11.2017 | 6 PRe/1392/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
19.09.2024
20.09.2024