1769
01.02.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 17.07.2019 | prof. Ing. Zuzana Sternová PhD. | 05.07.1947 | Slovenská republika | Palisády 693/11, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. Roman Horečný | 27.09.1953 | Slovenská republika | Karpatské námestie 7640/3, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. Ladislav Lósy | 12.12.1955 | Slovenská republika | Čajkovského 430/22, 949 11 Nitra, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. Gabriela Dordová | 02.04.1970 | Slovenská republika | Novozámocká 1347/67, 960 01 Zvolen, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. Slávo Ondik | 28.07.1960 | Slovenská republika | Krosnianska 695/35, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. Martin Greš | 02.01.1971 | Slovenská republika | Matice Slovenskej 4772/22, 080 01 Prešov, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. František Halčin | 19.11.1971 | Slovenská republika | Štefánikova 72/24, 059 41 Štrba, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. Patrik Ševčík | 07.08.1974 | Slovenská republika | Eugena Suchoňa 5216/23, 902 01 Pezinok, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. Daša Kozákova | 21.10.1964 | Slovenská republika | Hlaváčiková 3118/2, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Nie |
17.07.2019 - 04.10.2019 | Ing. Marián Hatala | 11.04.1964 | Slovenská republika | Hlaváčiková 3106/28, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 04.10.2019 | Ing. Ľuboš Trnovský | 14.07.1966 | Slovenská republika | Budovateľská 1808/1A, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 04.10.2019 | Ing. Slavomír Juráček | 21.04.1959 | Slovenská republika | 162, 913 08 Nová Bošáca, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 04.10.2019 | Ing. Jarmila Nováčiková PhD. | 19.02.1959 | Slovenská republika | Sasinkova 551/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 04.10.2019 | Ing. Peter Kyselica | 28.01.1971 | Slovenská republika | Nám. M.R.Štefánika 362/14, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | prof. Ing. Zuzana Sternová PhD. | 05.07.1947 | Slovenská republika | Palisády 693/11, 811 03 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | Ing. Daša Kozákova | 21.10.1964 | Slovenská republika | Hlaváčiková 2, 841 05 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | Ing. Roman Horečný | 27.09.1953 | Slovenská republika | Karpatské námestie 3, 831 06 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | Ing. Patrik Ševčík | 07.08.1974 | Slovenská republika | Bystrická 3, 902 01 Pezinok, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | Ing. Ladislav Lósy | 12.12.1955 | Slovenská republika | Čajkovského 22, 949 11 Nitra, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | Ing. Gabriela Dordová | 02.04.1970 | Slovenská republika | Nomozámocká 1347/67, 960 01 Zvolen, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | Ing. Slávo Ondik | 28.07.1960 | Slovenská republika | Krosnianska 35, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | Ing. Martin Greš | 02.01.1971 | Slovenská republika | Matice Slovenskej 22, 080 01 Prešov, Slovenská republika | Nie |
08.07.2017 - 16.07.2019 | Ing. František Halčin | 19.11.1971 | Slovenská republika | Štefánikova 24, 059 41 Štrba, Slovenská republika | Nie |
01.02.2017 - 07.07.2017 | prof. Ing. PhD. Zuzana Sternová | Slovenská republika | Palisády 693/11, 81103 Bratislava, Slovenská republika | Nie | |
01.02.2017 - 07.07.2017 | Marián Hatala | Slovenská republika | Hlaváčiková 28, 84105 Bratislava, Slovenská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
05.07.2024 | 30.06.2024 | iný dôvod |
01.01.2024 | 01.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.07.2023 | 30.06.2023 | iný dôvod |
04.01.2023 | 01.01.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
04.07.2022 | 30.06.2022 | iný dôvod |
04.01.2022 | 01.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.07.2021 | 30.06.2021 | iný dôvod |
03.01.2021 | 01.01.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
22.07.2020 | 01.07.2020 | iný dôvod |
04.01.2020 | 01.01.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
01.01.2019 | 01.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
03.07.2018 | 30.06.2018 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
05.01.2018 | 31.12.2017 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
19.09.2024
20.09.2024