14494
07.07.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 03.09.2019 | Peter Hlavnička | 11.06.1969 | Slovenská republika | Soblahovská 59, 91101 Trenčín, Slovenská republika | Nie |
Od 07.07.2017 | MUDr. Iveta Smatanová | 09.02.1962 | Slovenská republika | J. Kráľa 1107/35, 02001 Púchov, Slovenská republika | Nie |
07.07.2017 - 02.09.2019 | Ing. Peter Havier | 21.01.1964 | Slovenská republika | K Mlyniskám 457/1, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
25.06.2024 | 25.06.2024 | iný dôvod |
19.01.2024 | 18.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
27.06.2023 | 27.06.2023 | iný dôvod |
19.01.2023 | 19.01.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
13.07.2022 | 13.07.2022 | iný dôvod |
21.01.2022 | 21.01.2022 | k 31. decembru kalendárneho roku |
28.07.2021 | 28.07.2021 | v súvislosti s plnením zo zmluvy |
03.02.2021 | 02.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
30.06.2020 | 29.06.2020 | iný dôvod |
21.01.2020 | 20.01.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
11.01.2019 | 09.01.2019 | k 31. decembru kalendárneho roku |
22.08.2018 | 17.08.2018 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
03.01.2018 | 02.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
19.09.2024
20.09.2024