13154
14.06.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 03.03.2023 | Ing. Martin Turčan | 12.02.1982 | Slovenská republika | Kuzmányho 839/4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika | Áno |
Od 02.03.2022 | Ing. Róbert Machala | 22.09.1971 | Slovenská republika | Poľná 506/20, 935 34 Veľký Ďur, Slovenská republika | Nie |
02.03.2022 - 02.03.2023 | Ing. Martin Lejtrich | 16.10.1975 | Slovenská republika | Tomášikova 13912/41, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Nie |
26.02.2021 - 01.03.2022 | Ing. Martin Lejtrich | 16.10.1975 | Slovenská republika | Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nie |
05.06.2019 - 01.03.2022 | Mgr. Ján Havran | 01.08.1978 | Slovenská republika | Štúrova 789/24, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika | Áno |
05.06.2019 - 01.03.2022 | Mgr. Nikoleta Oktavcová | 28.11.1979 | Slovenská republika | Ulica J. C. Hronského 158/6, 962 37 Kováčová (Okres Zvolen), Slovenská republika | Nie |
05.06.2019 - 25.02.2021 | Ing. Andrea Holubčíková | 14.07.1975 | Slovenská republika | Jesenná 14134/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika | Nie |
03.02.2018 - 04.06.2019 | Ing. Ján Butkovský | 01.10.1950 | Slovenská republika | M. M. Hodžu 6979/24, 960 01 Zvolen, Slovenská republika | Nie |
03.02.2018 - 04.06.2019 | Ing. Ján Šufliarsky | 04.10.1964 | Slovenská republika | Skliarovo 245, 962 12 Detva, Slovenská republika | Áno |
03.02.2018 - 04.06.2019 | JUDr. Drahomír Ivan | 05.01.1989 | Slovenská republika | J. Kozáčeka 2106/14, 960 01 Zvolen, Slovenská republika | Nie |
03.02.2018 - 13.03.2018 | Mgr. Miroslav Suja | 07.04.1976 | Slovenská republika | Jánošikova 3348/8, 962 12 Detva, Slovenská republika | Nie |
13.12.2017 - 02.02.2018 | Rastislav Kysel | 04.08.1977 | Slovenská republika | Dolná Trnávka 40, 966 21 Lovča, Slovenská republika | Nie |
14.06.2017 - 02.02.2018 | JUDr. Ivana Slivková | 18.09.1988 | Slovenská republika | Železničiarska 7, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika | Nie |
14.06.2017 - 02.02.2018 | Mgr. Igor Čierny | 25.03.1970 | Slovenská republika | Hviezdoslavova 27/73, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika | Nie |
14.06.2017 - 12.12.2017 | Rastislav Kysel | 04.08.1977 | Slovenská republika | Dolná Trnávka 112, 966 21 Lovča, Slovenská republika | Nie |
14.06.2017 - 12.12.2017 | Mgr. Miroslav Suja | 07.04.1976 | Slovenská republika | Jánošíkova 8, 962 12 Detva, Slovenská republika | Áno |
Platnosť údajov | Meno a priezvisko |
---|---|
Od 03.03.2023 | Ondrej Lunter |
Od 03.03.2023 | Ing. Martin Turčan |
13.12.2017 - 02.03.2023 | Ing. Ján Lunter |
05.06.2019 - 01.03.2022 | Mgr. Ján Havran |
03.02.2018 - 04.06.2019 | Ing. Ján Šufliarsky |
14.06.2017 - 12.12.2017 | Ing. Mgr. Marian Kotleba |
14.06.2017 - 12.12.2017 | Mgr. Miroslav Suja |
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
05.08.2024 | 05.08.2024 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
09.01.2024 | 08.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
05.02.2020 | 05.02.2020 | k 31. decembru kalendárneho roku |
05.02.2018 | 29.01.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
21.07.2023 | 9 PRe/821/2023 | Verifikačný dokument Otvoriť |
02.03.2023 | 2 PRe/322/2023 | Verifikačný dokument Otvoriť |
01.03.2022 | 4 PRe/459/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
25.02.2021 | 9 PRe/359/2021 | Verifikačný dokument Otvoriť |
04.06.2019 | 3 PRe/225/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
13.03.2018 | 9 PRe/362/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
02.02.2018 | 10PRe/145/2018 | Verifikačný dokument Otvoriť |
12.12.2017 | 8 PRe/1582/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
13.06.2017 | 9 PRe/280/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
19.09.2024
20.09.2024