10390
01.02.2017
Nie je
Platnosť údajov | Meno a priezvisko | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Adresa | Verejný funkcionár |
---|---|---|---|---|---|
Od 23.02.2022 | Juan Antonio Felices Romo | 02.07.1968 | Španielske kráľovstvo | Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno, Slatina, Česká republika | Nie |
Od 23.02.2022 | Ing. Roman Kocúrek | 07.02.1974 | Česká republika | Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno, Slatina, Česká republika | Nie |
Od 23.02.2022 | Jiří Procházka MBA | 28.06.1962 | Česká republika | Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno, Slatina, Česká republika | Nie |
Od 23.02.2022 | Paolo Bee MBA | 27.04.1964 | Talianska republika | Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno, Slatina, Česká republika | Nie |
23.02.2022 - 08.08.2023 | Mgr. Daniela Houčková | 03.02.1974 | Česká republika | Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno, Slatina, Česká republika | Nie |
10.03.2020 - 22.02.2022 | Paolo Bee MBA | 27.04.1964 | Talianska republika | Burešova 938/17, 60200 Brno, Veveří, Česká republika | Nie |
10.03.2020 - 22.02.2022 | Mgr. Daniela Musilová | 03.02.1974 | Česká republika | Burešova 938/17, 60200 Brno, Veveří, Česká republika | Nie |
22.11.2019 - 22.02.2022 | Juan Antonio Felices Romo | 02.07.1968 | Španielske kráľovstvo | Burešova 938/17, 60200 Brno, Veveří, Česká republika | Nie |
22.11.2019 - 22.02.2022 | Ing. Roman Kocúrek | 07.02.1974 | Česká republika | Burešova 938/17, 60200 Brno, Veveří, Česká republika | Nie |
22.11.2019 - 22.02.2022 | Jiří Procházka MBA | 28.06.1962 | Česká republika | Burešova 938/17, 60200 Brno, Veveří, Česká republika | Nie |
22.11.2019 - 09.03.2020 | Paolo Bee MBA | 27.04.1964 | Talianska republika | Burešová 938/17, 60200 Brno, Veveří, Česká republika | Nie |
22.11.2019 - 09.03.2020 | Mgr. Daniela Musilová | 03.02.1974 | Česká republika | Burešová 938/17, 60200 Brno, Veveří, Česká republika | Nie |
03.08.2017 - 21.11.2019 | Juan Villar-Mir de Fuentes | 16.11.1961 | Španielske kráľovstvo | Paseo de la Castellana, Torre Espacio 259-D, 280 46 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie |
03.08.2017 - 21.11.2019 | Alvaro Villar-Mir de Fuentes | 16.06.1963 | Španielske kráľovstvo | Paseo de la Castellana, Torre Espacio 259-D, 280 46 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie |
03.08.2017 - 21.11.2019 | Silvia Villar-Mir de Fuentes | 06.03.1966 | Španielske kráľovstvo | Paseo de la Castellana, Torre Espacio 259-D, 280 46 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Juan Villar - Mir de Fuentes | Španielske kráľovstvo | Isla de Oza 12 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Francisco Javier Lopéz Madrid | Španielske kráľovstvo | Valle Aranguren 27, Pamplona Navarra, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Tomas García Madrid | Španielske kráľovstvo | Avenida Carondelet 36 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Juan Luis Osuna Goméz | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Mónica De Oriol E Icaza | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Silvia Villar - Mir de Fuentes | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Alvaro Villar - Mir de Fuentes | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Reyes Calderón Cuadrado | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Jose Luis Diez Garcia | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Juan Antonio Santamera Sanchez | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Manuel Garrido Ruano | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie | |
01.02.2017 - 02.08.2017 | Juan Jose Nieto Bueso | Španielske kráľovstvo | Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D, 28046 Madrid, Španielske kráľovstvo | Nie |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum oznámenia | Dátum overenia | Typ overenia |
---|---|---|
02.07.2024 | 01.07.2024 | iný dôvod |
20.01.2024 | 20.01.2024 | k 31. decembru kalendárneho roku |
27.06.2023 | 15.05.2023 | iný dôvod |
01.02.2023 | 01.02.2023 | k 31. decembru kalendárneho roku |
02.08.2022 | 28.07.2022 | iný dôvod |
27.02.2021 | 26.02.2021 | k 31. decembru kalendárneho roku |
27.10.2020 | 23.10.2020 | v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou |
29.03.2018 | 29.03.2018 | k 31. decembru kalendárneho roku |
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy
Dátum | Spisová značka | Typ dokumentu |
---|---|---|
08.08.2023 | 9 PRe/922/2023 | Verifikačný dokument Otvoriť |
22.02.2022 | 11PRe/224/2022 | Verifikačný dokument Otvoriť |
09.03.2020 | 13PRe/487/2020 | Verifikačný dokument Otvoriť |
21.11.2019 | 7 PRe/1231/2019 | Verifikačný dokument Otvoriť |
02.08.2017 | 12PRe/1066/2017 | Verifikačný dokument Otvoriť |
20.09.2024
21.09.2024